Renseignements sur Ruedi Ineichen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ruedi Ineichen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2820793, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sportart Ineichen GmbH, in Luzern, CHE-484.959.873, Oberseeburg 48, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2016.
Zweck:
Ein- und Verkauf von Handelsgütern, insbesondere Handel mit Sportartikeln und Sporttextilien sowie Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
Organisation und Durchführung diverser Aussen- und Innen-Events;
Beteiligungen;
Erwerb, Auswertung oder Veräusserung von Patenten, Lizenzen und anderen Rechten;
Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ineichen, Ruedi, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Haltiner, Beatrice, von Mutten, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2504013, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sport Huus GmbH, in Ebikon, CHE-105.598.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Ruedi, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg-Blättler, Corinne, von Hergiswil NW und Schwarzenberg, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1890537, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sport Huus GmbH, in Kriens, CHE-105.598.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 21, Publ. 5112594).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Sitz neu:
Ebikon.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 38, 6030 Ebikon.
Zweck neu:
Ein- und Verkauf von Handelsgütern, insbesondere Handel mit Sportartikeln und Sporttextilien sowie Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Finanzierung von Projekten und Verwaltung von Kapitalanlagen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 12.07.2000 übernimmt die Gesellschaft von Ruedi Ineichen, von Ballwil, in Luzern, ein Fahrzeug, Marke BMW 328 ia, Exclusive Edition, Jahrgang 1997, im Werte und zum Preise von CHF 30'000.--, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet werden und CHF 10'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltiner, Beatrice, von Mutten, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Ruedi, von Ballwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Riedweg-Blättler, Corinne, von Hergiswil NW und Schwarzenberg, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.