Renseignements sur Luzia Ineichen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luzia Ineichen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005195507, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2478313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Unternährer, Daniel, von Root und Romoos, in Schongau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz-Mehr, Rebekka, von Therwil und Oberkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Heinz, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3620485, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Dorfladen Müswangen, in Hitzkirch, CHE-115.263.856, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800001).
Firma neu:
Genossenschaft Dorfladen Müswangen in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter J., von Gersau, in Hitzkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummenacher, Claudia, von Rain und Rothenburg, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2478313, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 13, Publ. 4916986).
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei, Luzernerstrasse 8, 6285 Hitzkirch.
Aufsichtsbehörde neu:
Gemeinderat Hitzkirch. Die Stiftung wurde mit Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 28.05.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Schmid, Josef K., von Luzern und Hitzkirch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Thali-Lang, Hans, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Kretz-Bucher, Jakob, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Birmenstorf AG und Luzern, in Hitzkirch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.