Renseignements sur Patrick Imhof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrick Imhof
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patrick Imhof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006016262, Registre du commerce Zurich, (20)
Polysportiv young talents, bisher in Niederlenz, CHE-180.003.862, Verein (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507743).
Statutenänderung:
15.09.2023.
Name neu:
Expand Sports.
Sitz neu:
Oetwil an der Limmat.
Domizil neu:
Haldenstrasse 17, 8955 Oetwil an der Limmat.
Zweck neu:
Der Verein hat einen gemeinnützigen und sozialen Charakter und bezweckt, die Interessen des Schweizer Sports nach der Ethik-Charta von Swiss Olympic sowie Swiss Sport Integrity zu wahren und das soziokulturelle Leben im Sport zu fördern. Der Verein versteht sich als Fachstelle und Bindeglied zwischen Mitgliedern und Dritten (Kantonalen Verwaltungen, Sportvereinen, Medien, Sponsoren und Gönnern etc.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buess, Alain, von Basel, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Pascal Benjamin, von Eschlikon, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Stephan Hugo, von Baar, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Patrick, von Buchholterberg, in Wohlenschwil, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rümlang];
Ulrich, Kevin, von Gersau, in Obersiggenthal, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Unterladstätter, Claudio, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR01-1005507741, Registre du commerce Argovie, (400)
Imhof Coaching, in Niederlenz, CHE-328.286.715, Industriestrasse 3, 5702 Niederlenz, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Persönliche und fachliche Weiterentwicklung von Einzelpersonen aller Altersgruppen und Unternehmungen durch spezifische Aus- und Weiterbildung, Seminare, Events und Coaching.
Eingetragene Personen:
Imhof, Patrick, von Buchholterberg, in Rümlang, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005507743, Registre du commerce Argovie, (400)
Polysportiv young talents, bisher in Zug, CHE-180.003.862, Verein (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444189).
Statutenänderung:
16.05.2022.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 5702 Niederlenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tran, Lam Yang Jimmy, von Basel, in Rümlang, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Patrick, von Buchholterberg, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, Kevin, von Gersau, in Obersiggenthal, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].