Renseignements sur Erwin Imhof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erwin Imhof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3666699, Registre du commerce Uri, (120)
Wassergenossenschaft Haldi, in Schattdorf, CHE-100.501.053, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2338969).
Domizil neu:
c/o Thomas Kempf, Schilligli 37, 6469 Haldi b. Schattdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Erwin, von Spiringen, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Thomas, von Bürglen (UR), in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Alois, von Bürglen (UR), in Haldi b. Schattdorf(Bürglen UR), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gisler, Josef, von Spiringen, in Bürglen (UR), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 7188666, Registre du commerce Uri, (120)
Wassergenossenschaft Haldi, in Schattdorf, CH-120.5.001.292-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 42, Publ. 5114428).
Domizil neu:
c/o Erwin Imhof, Haldistrasse 59, 6469 Haldi bei Schattdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Christian, von Unterschächen, in Haldi bei Schattdorf(Schattdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Erwin, von Spiringen, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kempf, Thomas, von Bürglen UR, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Alois, von Bürglen UR, in Haldi b. Schattdorf(Bürglen UR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5114428, Registre du commerce Uri, (120)
Wassergenossenschaft Haldi, in Schattdorf, CH-120.5.001.292-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2005, S. 14, Publ. 3075602).
Statutenänderung:
22.05.2009.
Domizil neu:
c/o Christian Arnold, Ribenen 11, 6469 Haldi bei Schattdorf.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Versorgung ihrer Mitglieder mit Trink-, Brauch- und Löschwasser.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Nachschusspflicht bis zum Höchstbetrage von CHF 2'000.--.].Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 22.04.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Bernhard, von Bürglen UR, in Haldi, Gemeinde Schattdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Sandra, von Bürglen UR, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Unterschächen, in Haldi bei Schattdorf(Schattdorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Haldi, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhof, Erwin, von Spiringen, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Gabi, von Bürglen UR, in Haldi bei Schattdorf (Bürglen UR), Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kempf, Thomas, von Bürglen UR, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.