Renseignements sur Richard Patrick Illi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Richard Patrick Illi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006027351, Registre du commerce Zurich, (20)
Livessencials GmbH, in Horgen, CHE-332.676.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461760).
Statutenänderung:
22.03.2024.
Domizil neu:
Käpfnerweg 18, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Bed & Breakfast Betriebes mit Geschenkladen und Angebot von Gesundheitsmassagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franchet, Julien Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005313010, Registre du commerce Zurich, (20)
Essencia, Aetherische Oele AG, in Winterthur, CHE-101.293.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard Patrick, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Marc, von Münsingen, in Winterthur, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005299839, Registre du commerce Zurich, (20)
Essencia Holding AG, in Winterthur, CHE-264.345.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Richard, von Bonstetten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
llli, Cornelia, von Hirzel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.