Renseignements sur Antonio H. Iguini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Antonio H. Iguini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004751468, Registre du commerce Zoug, (170)
Agrigrain Trade SA, in Cham, CHE-107.538.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S.19, Publ. 5876620).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iguini, Antonio H., von Oberegg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spielhofer Treuhand AG (CH-170.3.010.562-9), in Unterägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iguini-Breu, Heidi Irma, von Oberegg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iguini, Eduardo A., von Oberegg, in Solymar (UY), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen].
Numéro de publication: 3230243, Registre du commerce Zoug, (170)
Evergreen Investment Partners & Advisers AG, in Zug, CHE-104.274.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2999133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iguini, Antonio, von Oberegg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Emmanuel, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2999133, Registre du commerce Zoug, (170)
I.P.G. Pharma SA, in Zug, CHE-104.274.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, Publ. 2292411).
Statutenänderung:
26.07.2016.
Firma neu:
Evergreen Investment Partners & Advisers AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Evergreen Investment Partners & Advisers SA) (Evergreen Investment Partners & Advisers Ltd).
Domizil neu:
Industriestrasse 13B, 6300 Zug.
Zweck neu:
Beratung der Energie- und Infrastrukturindustrie, Vermittlung, Verwaltung, Entwicklung und Planung, Erwerb und Veräusserung von allen Arten von Infrastruktureinrichtungen auf dem Gebiet der Energieindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Peter, von Schlosswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iguini, Antonio, von Oberegg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.