Renseignements sur Nicole Hutter-Strässle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicole Hutter-Strässle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005776692, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HomeLiv Immo GmbH, in Oberriet (SG), CHE-245.271.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter-Strässle, Nicole, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberriet SG, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005696736, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HomeLiv Immo GmbH, in Oberriet (SG), CHE-245.271.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005527206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter-Strässle, Nicole, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberriet SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RL Immo GmbH (CHE-156.483.697), in Oberriet SG, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lüchinger, Ramon, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriessern (Oberriet (SG)), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005527206, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HomeLiv Immo GmbH, in Au (SG), CHE-245.271.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059686).
Statutenänderung:
14.07.2022.
Sitz neu:
Oberriet (SG).
Domizil neu:
Buckstrasse 2, 9463 Oberriet SG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATG Business AG (CHE-402.402.529), in Heerbrugg (Au (SG)), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Seitz, Roger, von Berneck, in Balgach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Andreas Albert, von Rebstein, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Thomas Karl, von Rebstein, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter-Strässle, Nicole, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberriet SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lüchinger, Ramon, von Oberriet (SG), in Kriessern (Oberriet (SG)), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].