Renseignements sur Walter Hurschler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Hurschler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Hurschler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005557477, Registre du commerce Obwald, (140)
Genossenschaft Höhenwanderungen Engelberg-Engstlenalp-Melchsee-Frutt-Hasliberg (Genossenschaft HöWa), in Kerns, CHE-102.341.903, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz, Hans, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Ettlin, Ruedi, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi, Peter, von Stans, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rychen, Hans, von Wilderswil, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Linus, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Darms, Gian, von Ilanz/Glion, in Stans, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reinhard, Rudolf, von Kerns, in Kerns, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1497713, Registre du commerce Obwald, (140)
Hurschler Transport AG, in Engelberg, CHE-114.326.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 12, Publ. 4507144).
Domizil neu:
Oberbergstrasse 92, 6390 Engelberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurschler, Ruth, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurschler, Daniel, von Engelberg, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4507144, Registre du commerce Obwald, (140)
Hurschler Transport AG, in Engelberg, CH-140.3.003.220-6, Schwandstrasse 8, 6390 Engelberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.05.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Transporte von Waren aller Art, Reparaturleistungen sowie den Handel mit Baumaterialien, Brennholz und anderen Brennstoffen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachenlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.05.2008 das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Walter Hurschler Transporte, in Engelberg (CH-140.1.001.760-9) inkl. das Grundstück Nr. 2282, GB Engelberg, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 1'597'655.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 199'465.35, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'198'189.94 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hurschler, Walter, von Engelberg, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hurschler, Ruth, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hurschler, Daniel, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.