Renseignements sur Gertrud Huonder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gertrud Huonder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004596156, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Schuldenberatung Aargau/Solothurn, in Aarau, CHE-112.512.419, Verein (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, S.0, Publ. 1301467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Kurt, von Trachselwald, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huonder, Gertrud, von Disentis/Mustér, in Egliswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Gabriele, von Rüderswil, in Gretzenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Müller, Annelise Bettina, von Baden, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Severin, von Moosleerau, in Schöftland, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Urs, von Eppenberg-Wöschnau, in Obergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 7125096, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Schuldenberatung Aargau/Solothurn, in Aarau, CHE-112.512.419, Effingerweg 12, 5000 Aarau, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2010, 22.06.2011, 14.11.2012.
Zweck:
Der Verein führt die Fachstelle Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Diese plant und realisiert Dienstleistungen in den Bereichen Information, Schuldenprävention, Schuldenberatung und Schuldenbereinigung. Sie informiert über Schuldenfragen und versucht, Einfluss auf gesetzliche Rahmenbedingungen zur Verhinderung von Überschuldung zu nehmen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Leistungsvereinbarungen, Honorare, Beiträge der öffentlichen Hand, Beiträge anderer Organisationen und Institutionen, Spenden.
weitere Adresse:
Kirchgasse 11, 2540 Grenchen.
Eingetragene Personen:
Neuenschwander, Hans Jürg, von Eggiwil, in Baden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Jürg, von Reitnau, in Schöftland, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Gabriele, von Rüderswil, in Gretzenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Müller, Annelise Bettina, von Baden, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huonder, Gertrud, von Disentis/Mustér, in Egliswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bläsi, Hubert, von Solothurn, in Grenchen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Kurt, von Trachselwald, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholdi Fürer, Ruth, von Gossau SG, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zobrist, Barbara, von Rupperswil, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3681516, Registre du commerce Argovie, (400)
Stiftung Schulheim Friedberg, in Seengen, CH-400.7.001.873-6, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2004, S. 2, Publ. 2427568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehl, Roland, von Balgach, in Seengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huonder, Gertrud, von Disentis/Mustér, in Egliswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzler, Andrea, von Muhen und Birr, in Brugg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ponte, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Michael, von St. Niklaus, in Auenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].