Renseignements sur Samuel Humm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Samuel Humm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5185508, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchzentrale Zofingen, in Zofingen, CH-400.5.903.171-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 2, Publ. 4858572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Fritz, von Diesbach, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Alois, von Buochs, in Mühlethal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Götschmann, Fritz, von Rüschegg, in Strengelbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humm, Samuel, von Strengelbach, in Rothrist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Hans-Ruedi, von Langnau im Emmental, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Hans-Ulrich, von Elgg und Zofingen, in Zofingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Simon, von Eriswil, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Thomas, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerhard, Walter, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Rothrist-Dorf, in Rothrist, Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder im Sinne der Selbsthilfe im Bereich der Milch- und Landwirtschaft, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1993, S. 4300).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Rothrist-Dorf in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Zeller Treuhand, Ringweg 1, 5504 Othmarsingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.05.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Hans Ulrich, von Rothrist, in Rothrist, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Humm, Samuel, von Strengelbach, in Rothrist, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Ernst, von Rothrist, in Rothrist, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Werner, von Lützelflüh, in Rothrist, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zeller, Richard, von Zürich, in Othmarsingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Milchverwertungsgenossenschaft Zofingen und Umgebung, in Z o f i n g e n , Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.1998, S. 6994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Ernst, von Sumiswald, in Strengelbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humm, Samuel, von Strengelbach, in Rothrist, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.