Renseignements sur Rolf Hugi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Hugi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006059567, Registre du commerce Berne, (36)
Lysspark Fitness GmbH, in Lyss, CHE-111.657.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugi, Rolf, von Mümliswil-Ramiswil, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Lili, ungarische Staatsangehörige, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005053103, Registre du commerce Berne, (36)
Lysspark Fitness GmbH, in Lyss, CHE-111.657.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S.5, Publ. 4854382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Rolf, von Mümliswil-Ramiswil, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hugi, Lili, ungarische Staatsangehörige, in Grenchen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4854382, Registre du commerce Berne, (36)
Lysspark Fitness GmbH, in Lyss, CH-073.4.015.807-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2004, S. 4, Publ. 2272494).
Statutenänderung:
21.01.2009.
Domizil neu:
Werkstrasse 65, 3250 Lyss.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness-Studios, den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen eröffnen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder mit diesen fusionieren, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und verwalten und veräussern sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck dieser Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugi, Eduard, von Oberwil bei Büren, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugi, Rolf, von Mümliswil-Ramiswil, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel BE und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].