Renseignements sur Bernadette Hug-Kälin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernadette Hug-Kälin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3298961, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Restauration Mühle GmbH, in Quarten, CHE-114.587.859, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6224978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Felix Gottlieb, von Quarten, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Nussbaumen TG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4739860, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Restauration Mühle GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.064.282-4, Technikumstrasse 12, 9470 Buchs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2008.
Zweck:
Betrieb von Gastronomiebetrieben, Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hug, Felix Gottlieb, von Quarten, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Nussbaumen TG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Numéro de publication: 3753462, Registre du commerce Zurich, (20)
MOH Trading GmbH, bisher in Hüttwilen, CH-020.4.027.758-1, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 13, Publ. 3364756).
Gründungsstatuten:
23.10.2003.
Statutenänderung:
28.11.2006.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Seestrasse 41, 8712 Stäfa.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurationsbetrieben aller Art, und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen, oder solche übernehmen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, belehnen, verkaufen oder verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 23.10.2003 Restaurationsinventar und Büroeinrichtungen, wofür CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug-Kälin, Bernadette, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--;
Hug, Felix, von Quarten, in Hüttwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghilardi, Heidi, von Quarten, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--.