Renseignements sur Ursula Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1614417, Registre du commerce Argovie, (400)
AZK Betriebe AG, in Baden, CHE-113.003.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 1, Publ. 5831012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gläser, Fritz, von Mellingen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ursula, von Baden und Elsau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Jacqueline, von Lostorf, in Winznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Roland, von Zug, in Rieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegen, Peter F., von Zug, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conzett, Cornelia, von Seewis im Prättigau, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Businger, Marlise (genannt Marlis), von Wittnau, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voser, Andreas, von Neuenhof, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Claudio, von Ried-Brig, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Michel, von Eggersriet, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchli, Florian, von Klingnau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruepp, Andreas, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troger, Thomas, von Raron, in Ardon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winet, Karin, von Trub, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1264173, Registre du commerce Argovie, (400)
AZK Immobilien AG, in Baden, CHE-113.003.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 2, Publ. 6009560).
Statutenänderung:
20.11.2013, 20.11.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].
Aktien neu:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.11.2013 .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ursula, von Baden und Elsau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegen, Peter F., von Zug, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troger, Thomas, von Raron, in Ardon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dell'Anno, Regula, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchli, Florian, von Klingnau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5801048, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Alterszentrum Kehl Baden/Ennetbaden, in Baden, CH-400.6.913.164-4, Verein (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 3, Publ. 5067328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ursula, von Baden und Elsau, in Baden, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkart, Thierry, von Mühlau, in Baden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Roland, von Zug, in Rieden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voser, Andreas, von Neuenhof, in Baden, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dell'Anno-Doppler, Regula, von Baden, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegen, Peter F., von Zug, in Baden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle.