Renseignements sur Heidi Huber-Rust
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heidi Huber-Rust
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3497337, Registre du commerce Zurich, (20)
workwise ag, in Zürich, CHE-365.133.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351929).
Statutenänderung:
20.04.2017.
Firma neu:
PEAKOIL AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten und die Vermittlung von Geschäften insbesondere in den Bereichen Öl, Petrol, Gas, Energie sowie Chemie, Medizin und medizinisches Equipment. Die Gesellschaft kann Finanzgeschäfte aller Art tätigen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Rust, Heidi, von Walchwil, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltpold Wirz, Irène, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luchsinger, Matthias, von Glarus Süd, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Temel, Erdal, von Biberist, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6873516, Registre du commerce Uri, (120)
Stiftung Kunstdepot, in Göschenen, CH-120.7.000.014-9, Ringstrasse 121, 6487 Göschenen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
18.09.2012.
Zweck:
Der Zweck der Stiftung ist die direkte und indirekte Förderung und Unterstützung von Künstlern in gemeinnütziger Weise, hauptsächlich im gestalterischen Bereich und insbesondere durch die Bereitstellung von geeigneten Infrastrukturen für das künstlerische Schaffen..
Eingetragene Personen:
Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Christoph, von Zug und Walchwil, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Elisabeth, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Laura, von Zug, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meierhans, Martin, von Inwil, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fässler, Silvan Victor, von Zug und Alpthal, in Oberwil bei Zug(Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber-Rust, Heidi, von Walchwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6133780, Registre du commerce Zurich, (20)
workwise ag, in Zürich, CH-020.3.036.441-3, Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Betrieb einer Internet-Plattform für Menschen, die ihr Knowhow in einer Online-Community anbieten und vernetzen wollen und für Unternehmen, Institutionen und Private, die punktuell oder für fest spezifische Kompetenzen suchen. Eine Plattform für tätige Menschen, die den Arbeitsmarkt mit kreativen Ideen und flexiblen Angeboten beleben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luchsinger, Matthias, von Glarus Süd, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Rust, Heidi, von Walchwil, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltpold Wirz, Irène, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Sarah, von Cham, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Martin, von Widen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.