Renseignements sur Menno Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Menno Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005547200, Registre du commerce Zurich, (20)
Menno Huber Consulting, in Seuzach, CHE-115.609.682, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, S.0, Publ. 6958336).
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Brünggen 1, 8483 Kollbrunn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Menno, von Stallikon, in Illnau-Effretikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seuzach].
Numéro de publication: 2464309, Registre du commerce Zurich, (20)
Amaro Consulting GmbH, in Seuzach, CHE-292.026.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274795).
Firma neu:
Amaro Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Menno, von Stallikon, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1274795, Registre du commerce Zurich, (20)
Amaro Consulting GmbH, in Winterthur, CHE-292.026.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6142572).
Statutenänderung:
09.12.2013.
Sitz neu:
Seuzach.
Domizil neu:
c/o Menno Huber, Rainbuckstrasse 25, 8472 Seuzach.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Beatrice, von Winterthur, in Neftenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Helg, Felix, von Hohentannen, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Menno, von Stallikon, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].