Renseignements sur Joachim Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Joachim Huber
Dernières notifications FOSC pour Joachim Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1919401, Registre du commerce Nidwald, (150)
Ortic Internet Care GmbH, bisher in Kerns, CHE-105.271.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7156230).
Statutenänderung:
24.12.2014.
Firma neu:
Ortic Solutions GmbH.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Dorfplatz 11, 6052 Hergiswil NW.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 22.10.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung von Pascal Bazelli, Alpnach, eine Arbeitsstation Intel Pentium III 450 Mhz, Scanner, Digitalkamera und 21 Monitor, 10.1 GB Harddisk, 256 MB Memory zum Preis von CHF 5'500.-- und von Bruno Reinhart, Kerns, eine Arbeitsstation Intel Celeron 400 Mhz, ISDN-Karte, 6.4 GB Harddisk, 128 MB Memory zum Preis von CHF 1'100.--]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Da die Gesellschafter inzwischen volljährig sind.
wird folgende Bemerkung gestrichen:
] [gestrichen: Die Gesellschafter sind minderjährig. Die Zustimmung der Inhaber der elterlichen Gewalt zur Gründung und Vertretung der Gesellschaft liegt vor].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubacher, Remo, von Emmen und Muri AG, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Huber, Joachim, von Oberkirch, in Brugg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kerns, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Reinhart, Bruno, von Horw und Luzern, in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kerns, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Amstalden, Christian, von Sarnen, in Tobel-Tägerschen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stans und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 2362226, Registre du commerce Obwald, (140)
Ortic Internet Care GmbH, in Kerns, CH-140.4.002.123-2, Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2001, S. 2427).
Statutenänderung:
2.07.2004.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich multimedialer und klassischer Medien, mit Schwerpunkt auf Corporate-Communication, Werbung und betriebswirtschaftlichem Daten- und Informationsmanagement;
Entwicklung und Vertrieb von EDV-Lösungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bazelli, Pascal, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Reinhart, Patrick, von Horw und Luzern, in Kerns, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Bazelli, Norbert, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhart, Bruno, von Horw und Luzern, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Huber, Joachim, von Oberkirch, in Kerns, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Amstalden, Christian, von Sarnen, in Stans, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Laubacher, Remo, von Emmen und Muri AG, in Giswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.