Renseignements sur Frank Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frank Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5722536, Registre du commerce Zurich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2004, S. 16, Publ. 2405840). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hongsavanh, Yannick, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Hongsavanh-Huber, Pia, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Huber, Gerhard, von Mägenwil, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2405840, Registre du commerce Zurich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, CH-020.4.000.820-0, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1996, S. 414).
Domizil neu:
Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Thalwil].
Registre du commerce Zurich, (20)
Adola-Trading GmbH, in Thalwil, Konzipierung, Fertigung sowie Vertrieb von technischen Geräten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.165 vom 28.8.1995 S.4793).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Frank, von Mägenwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.8000 (bisher: in Wädenswil).