Renseignements sur Claudio Fabian Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudio Fabian Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006055503, Registre du commerce Zurich, (20)
bardogs gmbh, in Birmensdorf (ZH), CHE-214.995.897, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685657).
Statutenänderung:
27.05.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Unterrichts- und Vermittlungsdienstleistungen für Reisen, Sport und sonstige Freizeitaktivitäten sowie Handel mit Sportartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiltknecht, Manuel, von Eschlikon, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Christen, Nick, von Wolfenschiessen, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 275 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iller, Frank, von Teufen (AR), in Affoltern am Albis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Claudio Fabian, von Hausen am Albis, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005345526, Registre du commerce Zoug, (170)
TruCon Solutions GmbH, in Zug, CHE-336.636.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063389).
Statutenänderung:
16.11.2021.
Sitz neu:
Menzingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 68, 6313 Edlibach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Claudio, von Hausen am Albis, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Marco, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Philipp, von Obersiggenthal, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005154995, Registre du commerce Zoug, (170)
4mats GmbH, in Zug, CHE-194.592.117, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2021. 15.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf von Bier, Spirituosen, Soft-, Fitnessgetränken, Salzgebäck sowie Geschenkartikeln. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kunz, Marco, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Raphael, von Triengen, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Claudio, von Hausen am Albis, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Olivier, von Kilchberg (ZH), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.