Renseignements sur Christoph Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5373662, Registre du commerce Soleure, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft Falkenstein, in Stüsslingen, CH-249.5.000.115-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2001, S. 4836).
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Falkenstein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tännler, Beat, von Innertkirchen, in Gretzenbach, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, von Eppenberg-Wöschnau, in Eppenberg-Wöschnau, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Thomas, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Christian, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Anton, von Emmen, in Stüsslingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Soleure, (241)
Braunviehzuchtgenossenschaft "Falkenstein" Niedergösgen, bisher in Niedergösgen, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 261 vom 08.11.1983, S. 3844).
Statutenänderung:
12.03.1998.
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Falkenstein.
Sitz neu:
Stüsslingen.
Domizil neu:
bei Anton Bucher, Hauptstrasse 26, 4655 Stüsslingen.
Zweck neu:
Förderung der Braunviehzucht.
Anteilscheine:
[gestrichen: Fr. 20.--].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Die Mitglieder haben Eintrittsgelder und eventuell Mitgliederbeiträge zu entrichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Eng, Josef, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Vorstandes und Zuchtbuchführer, mitKollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Adolf, von Eppenberg-Wöschnau, in Eppenberg-Wöschnau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Rudolf, von Huttwil, in Gretzenbach, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisi, Hanspeter, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Anton, von Emmen, in Stüsslingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tännler, Beat, von Innertkirchen, in Gretzenbach, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, von Eppenberg-Wöschnau, in Eppenberg-Wöschnau, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Thomas, von Kienberg, in Kienberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Christian, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].