Renseignements sur Victor Hossmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Victor Hossmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2893791, Registre du commerce Berne, (36)
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss, in Lyss, CHE-107.170.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1501565).
Firma neu:
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thommen, Urs, von Gelterkinden, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1501565, Registre du commerce Berne, (36)
Otto Moor AG, Autotransporte Lyss, in Lyss, CHE-107.170.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 4, Publ. 5302286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Kurt, von Erlenbach im Simmental, in Lyss, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1491389, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Beton AG Basel, in Basel, CHE-112.082.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hossmann, Victor, von Basel, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Felix, von Hasle bei Burgdorf, in Gunzgen, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.