Renseignements sur René Reto Hosch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Reto Hosch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3561777, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hosch AG, in Wil SG, CHE-105.813.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hosch, René, von Basel, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hosch, Karin Helena, von Bichelsee-Balterswil und Basel, in Siegershausen (Kemmental), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Küng Bechtiger, Markus, von Teufen AR, in Riazzino (Lavertezzo), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6533938, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
J.C. Hosch AG (J.C. Hosch SA) (J.C. Hosch Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.911.943-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 30, Publ. 5372278).
Gründungsstatuten:
05.03.1975.
Statutenänderung:
23.01.2012.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Hubstrasse 56, 9500 Wil.
Zweck neu:
Den Handel, den Unterhalt und die Installation insbesondere von Wasseraufbereitungsanlagen sowie das Erbringen von Dienstleistungen für andere Unternehmen und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld 'Uebertrag von' bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden (wie bisher);
Gemäss Erklärung vom 17.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hosch, Jean-Claude, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hosch, René, von Basel, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Hosch, Karin Helena, von Bichelsee-Balterswil und Basel, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5372278, Registre du commerce Zurich, (20)
J.C. Hosch AG, in Zürich, CH-020.3.911.943-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2005, S. 19, Publ. 2820912).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, den Unterhalt und die Installation von Wasseraufbereitungsanlagen und Schwimmbadanlagen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wuhrmann, Rolf, von Wil ZH und Meilen, in Männedorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hosch, René, von Basel, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Hosch, Jean-Claude, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].