Renseignements sur Otto Holzer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Otto Holzer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1126351, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung 'altes Bellwald', in Bellwald, CH-600.7.001.153-1, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 21, Publ. 5396452).
Urkundenänderung:
23.04.2011, 07.03.2013.
Domizil neu:
Gemeindeverwaltung, 3997 Bellwald.
Aufsichtsbehörde neu:
Präfekt des Bezirkes Goms. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.04.2011 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittel, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Paul, genannt Hans, von Bellwald, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Schmid, Paul, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wenger, Johann, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Wenger, Hans, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perren, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bittel, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Reckingen-Gluringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Paris, Urban, in Reckingen VS].
Numéro de publication: 6948010, Registre du commerce Valais, (600)
Immobilien Rhoneland AG in Liquidation, in Brig-Glis, CH-600.3.004.552-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 17.08.1987, S. 3303). Die am 05.08.1987 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichts Brig vom 06.11.2012 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen.
Liquidationsadresse:
c/o Otto Holzer, Oberer Saltinadamm 2, 3902 Glis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Max, von Naters, in Naters, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Brig-Glis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 781374, Registre du commerce Valais
Restaurant Fleschen Bellwald AG, in Bellwald, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2001, S. 5390).
Statutenänderung:
21.11.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Stefan, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bittel, Remo, von Bellwald, in Bellwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwestermann, Bernhard, von Birgisch, in Fiesch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gstädtner, Marcel, in Bellwald, Revisionsstelle;
Clausen, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Martin, von Lax, Mörel, Greich und Goppisberg, in Fiesch, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwestermann Treuhand- und Beratungs AG, in Fiesch, Revisionsstelle.