Renseignements sur William Hollinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour William Hollinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004837199, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Klein-Riehen, in Riehen, CHE-101.736.647, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3596287, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KHP Leasing AG, in Liestal, CHE-103.553.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063401).
Statutenänderung:
16.06.2017.
Domizil neu:
Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können auch durch Briefe, Telefax oder E-Mail erfolgen, sofern dem Verwaltungsrat Namen und die Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollinger, William, von Basel und Gansingen, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Ulrich genannt Ueli, von Wyssachen, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1857257, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Krattiger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, in Liestal, CHE-107.589.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].