William Hollinger
domicilié à Muttenz, de Gansingen et Basel Mandats actifs: Stiftung Klein-Riehen, Meier-Vischer AG Sand- & Schotterwerk Connecté à: Barbara Goepfert, Georg Vischer, Jakob Leonz Brem et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "William Hollinger" à jour.Vous suivez maintenant "William Hollinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "William Hollinger" à jour.Vous suivez maintenant "William Hollinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de William Hollinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de William Hollinger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Transport routier de personnes et marchandises
Associations religieuses, politiques ou laïques
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom William Hollinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: William Hollinger
Numéro de publication: HR02-1004837199, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Klein-Riehen, in Riehen, CHE-101.736.647, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3596287, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
KHP Leasing AG, in Liestal, CHE-103.553.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063401).
Statutenänderung:
16.06.2017.
Domizil neu:
Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können auch durch Briefe, Telefax oder E-Mail erfolgen, sofern dem Verwaltungsrat Namen und die Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollinger, William, von Basel und Gansingen, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Ulrich genannt Ueli, von Wyssachen, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1857257, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Krattiger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, in Liestal, CHE-107.589.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].