Renseignements sur Markus Hollenstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Hollenstein
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Hollenstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004891370, Registre du commerce Berne, (36)
AGFS (Arbeitsgemeinschaft Fernsehwerbung Schweiz) AG, in Bern, CHE-168.456.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Markus, von Zürich und Mosnang, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kniel, Beatrice, von Davos, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Stephan, von Zürich, in Grüningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grau, Fredy, von Wynigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hediger, Andreas Stefan, von Rupperswil, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zelger, Frank Attila, von Stans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mason, Philipp Wolfgang, von Gsteig, in Wabern (Köniz), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3519483, Registre du commerce Berne, (36)
Admeira Broadcast AG, in Bern, CHE-105.831.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Markus, von Zürich und Mosnang, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palomares, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Philipp, von Huttwil, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Besençon, François, von Orbe, in Crans-Montana 1 (Randogne), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bocherens dit Fleury Weilemann, Nicole, von Bex, in Rüfenacht BE (Worb), mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Ueli, von Trub, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmann, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3455373, Registre du commerce Berne, (36)
Admeira AG, in Bern, CHE-209.472.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149087).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swisscom Advertising AG, in Ittigen (CHE-493.089.679), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 5'714'757.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'118'191.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Markus, von Zürich, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palomares Baum, Andres, spanischer Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Philipp, von Huttwil, in Wettingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cicco, Lorenzo, von Le Locle, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van 't Land, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.