Renseignements sur Christoph Holdener
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Holdener
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096848, Registre du commerce Schwyz, (130)
IMMO KISTLER AG, in Altendorf, CHE-154.546.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S.13, Publ. 6040182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen (SZ), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005529990, Registre du commerce Schwyz, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Gabriela, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Hermann Josef, von Reichenburg, in Schübelbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramvall, Erik Mikael, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holliger, Peter, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stauber, Thomas, von Meilen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2966007, Registre du commerce Schwyz, (130)
Steinform Kistler AG Natursteinwerk, in Reichenburg, CHE-106.465.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1658303).
Statutenänderung:
14.07.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bearbeitung von sowie den Handel mit Natur- und Kunststeinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernahme von A + P der bisherigen EF 'Franz Kistler, Natursteine', in Bilten;
Uebernahmepreis Fr. 200'834.45;
Anrechnung Fr. 98'000.-].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Franz, von Reichenburg, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Holdener, Gabriela, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kistler, Hermann Josef, von Reichenburg, in Schübelbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Christoph, von Schwyz, in Wangen SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.