Renseignements sur Christian Hohle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Hohle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004768419, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Norske Skog (Schweiz) AG, bisher in Zollikon, CHE-107.903.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129791).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Im Seegarte 18, 8597 Landschlacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Rober, britischer Staatsangehöriger, in Bellshill (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stirling (UK) (GB)];
Hohle, Christian, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 1555007, Registre du commerce Zoug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6691772, Registre du commerce Zoug, (170)
Norske Skog Forests Holdings AG, in Zug, CH-170.3.024.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555018).
Statutenänderung:
15.05.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röneid, Audun, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandjani, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].