Renseignements sur Marcel Hofstetter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Hofstetter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Hofstetter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2237511, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Johann Hofstetter & Co., in Flawil, CHE-107.258.681, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2007, S. 11, Publ. 3718036).
Statuten neu:
12.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 2'750'071.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'350'071.67 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 400 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Johann Hofstetter AG.
Zweck neu:
Entsorgung von tierischen Rohstoffen, Import und Export von und Handel mit Pelzen, Fellen und Häuten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mai an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter-Wagner, Peter, von Degersheim, in Flawil, Kommanditär, mit Einzelprokura;
Untersee-Hofstetter, Mirjam, von Waldkirch und Degersheim, in Wolfertswil (Degersheim), Kommanditärin, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Johann, von Degersheim, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hofstetter, Johann jun., unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Marcel, von Degersheim, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelprokura];
SRT Revisions GmbH (CHE-108.252.959), in Herisau, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2219845, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hofstetter Burgauerfeld AG, in Flawil, CHE-279.386.924, St. Gallerstrasse 48, 9230 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2015.
Zweck:
Erwerb, Halten, Überbauen, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften sowie sämtliche damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hofstetter, Johann, von Degersheim, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Marcel, von Degersheim, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Johann Hofstetter & Co., in F l a w i l, Import und Export von und Handel mit Pelzen usw. Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 19.08.1985, S. 3189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Johann, von Degersheim, in Flawil, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter-Reichmuth, Maria, von Degersheim, in Flawil, Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Johann jun.. von Degersheim, in Flawil, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Marcel, von Degersheim, in Flawil, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelprokura;
Hofstetter-Wagner, Peter, von Degersheim, in Flawil, unbeschränkt haftender Gesellschafter. mit Einzelprokura;
Untersee- Hofstetter, Mirjam, von Waldkirch und Degersheim, in Wolfertswil (Degersheim), Kommanditärin, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 5'000.-.