Renseignements sur Bruno Klaus Hofstetter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Klaus Hofstetter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005920317, Registre du commerce Soleure, (241)
SECOIA EXECUTIVE CONSULTANTS AG, in Erlinsbach (SO), CHE-161.782.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Bruno Klaus, von Schänis, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Stephan David, von Schänis, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4351619, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
SECOIA EXECUTIVE CONSULTANTS AG, in Hallau, CHE-161.782.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1625919). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Bruno Klaus, von Schänis, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hofstetter, Bruno K., Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Stephan David, von Schänis, in Erlinsbach SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Confides AG Gossau (CHE-345.882.858), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1028589, Registre du commerce Zurich, (20)
Formtech AG, in Wila, CH-020.3.909.134-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Meyer, Ursula, von Bäretswil und Basel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Sibylle, von Basel und Werthenstein, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Bruno, von Schänis, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Helmuth, von Basel, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].