Renseignements sur Urs Hoffmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urs Hoffmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Hoffmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6970936, Registre du commerce Grisons, (350)
Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa Genossenschaft, in Arosa, CH-350.5.000.360-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 9, Publ. 5515786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Urs, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritz, Reto, von Arosa, in Arosa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heilmann, Andreas, genannt Andi, von Bachenbülach, in Arosa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heilmann, Andi, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Lindemann, Björn, von Sursee, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riggenbach, Jürg, von Zürich, in Oberbipp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6007674, Registre du commerce Grisons, (350)
Ski-Club Arosa, in Arosa, CH-350.6.000.119-8, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 10, Publ. 4457630).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beez, Stephan, von Arosa, in Arosa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoffmann, Urs, von Arosa, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Schweizer Ski- und Snowboardschule Arosa, in Arosa, Durchführung des Schneesportunterrichtes und die Förderung eines vielfältigen Wintersportangebotes auf dem Wintersportplatz Arosa, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.1998, S. 6096).
Statutenänderung:
28.07.2001.
Domizil neu:
Seeblickstrasse, 7050 Arosa.
Zweck neu:
Durchführung des Schneesportunterrichtes und die Förderung eines vielfältigen Wintersportangebotes auf dem Wintersportplatz Arosa. Förderung und Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder und Lehrer. Betrieb einer mehrklassigen Kinder- und Erwachsenenschneesportschule;
Erteilung von Privatunterricht;
Durchführung von Touren/Variantenfahrten und gesellschaftlichen Anlässen für Gäste und Einheimische;
Fachmännische Beratung der Gemeindebehörden, von Arosa Tourismus, der Hotellerie, der AG Arosa Bergbahnen und anderer interessierter Kreise auf allen Gebieten, welche mit dem Skiunterricht und dem Schneesport in Arosa in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zogg, Hans Eugen, von Grabs, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flüeler, Urs, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincens, Martin, von Andiast, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feldmeier, Andi, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringer, Heinz, von Arosa, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Danuser, Christian, von Mastrils, in Arosa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Heiz, Arnold genannt Noldi, von Flawil und Zürich, in Arosa, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Keller, Bernadette, von Kirchberg SG, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoffmann, Urs, von Arosa, in Arosa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.