Renseignements sur Roni Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roni Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5308698, Registre du commerce Soleure, (241)
triadis engineering GmbH, in Messen, CH-244.4.000.127-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 02.09.1997, S. 6452). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.10.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Roni, von Messen, Biglen, in Messen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 4078832, Registre du commerce Berne, (36)
it-processing AG, in Bern, CH-035.3.029.238-3, Erarbeitung und Verwertung von EDV-Lösungen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2006, S. 3, Publ. 3557304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Roni, von Messen und Biglen, in Messen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Beat, von Witterswil, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Borer, Markus, von Bärschwil, in Kaufdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung].
Numéro de publication: 1153154, Registre du commerce Berne, (36)
it-processing AG, in Bern, Erarbeitung und Verwertung von EDV-Lösungen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20.03.2003, S. 3, Publ. 910940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Beat, von Witterswil, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanser, Christian, von Zürich und Basel, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Roni, von Messen und Biglen, in Messen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wyss, Bruno, von Aarwangen, in Bern, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer].