Renseignements sur Günter Hofer
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Günter Hofer
Dernières notifications FOSC pour Günter Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7135200, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
hlse ag, in Wolfhalden, CH-320.3.059.646-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 3, Publ. 5896066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5413284, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Euret GmbH, in Rüthi SG, CH-320.4.049.445-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 13, Publ. 5318994).
Statutenänderung:
10.12.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinz, Helmuth, österreichischer Staatsangehöriger, in Rüthi SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Eigenmann, Guido, von Waldkirch, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4984228, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
HLSE PLANUNG AG, in St. Margrethen, CH-320.3.059.646-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2008, S. 11, Publ. 4483118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.