Renseignements sur Detlef Höner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Detlef Höner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005825494, Registre du commerce Zurich, (20)
Sky Composites AG, in Zürich, CHE-223.712.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005808962).
Statutenänderung:
22.08.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höner, Detlef, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005650322, Registre du commerce Zurich, (20)
Sky Composites AG, in Zürich, CHE-223.712.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058896).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chien, Chun-Chu, Debbie Chien, taiwanische Staatsangehörige, in Taipei (TW), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höner, Detlef, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005396102, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für die Inter-Community School, in Zürich, CHE-102.637.025, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004705836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Söderberg, Rickard Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khan, Muhammad Jahangir, von Egg, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michels, Nancy, amerikanische Staatsangehörige, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellauer, Dr. Thomas, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Höner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dargan, Michael John, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonger, Valentijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garcia Miranda, Cristian, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.