Renseignements sur Agnes Hodel-Wyss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Agnes Hodel-Wyss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005083257, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Beatrice, von Varen, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen-Zarri, Miriam, von Curio, in Bürglen (UR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004754151, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125453).
Statutenänderung:
24.05.2016.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Erika, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Merkle, Ute, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Karin, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3772041, Registre du commerce Lucerne, (100)
Caritas Luzern, in Luzern, CHE-105.985.296, Verein (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwingruber, Anton, von Werthenstein, in Werthenstein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwegler, Johanna, von Wattwil, in Schangnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli-Gerig, Yvonne, von Ebikon, in Ebikon, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli-Bühler, Annaliese, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.