Renseignements sur Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF
- Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern 7.
- Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF a 7 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 19.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF.
Direction (7)
les plus récents membres du comité
Fabienne Roos,
Karin Weber,
Katharina Jost Graf,
Iva Boutellier,
Simone Curau-Aepli
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabienne Roos,
Karin Weber,
Danielle Cotten,
Katharina Jost Graf,
Iva Boutellier
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1915
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.6.005.888-6
IDE/TVA
CHE-105.985.072
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Nationaler Zusammenschluss von Frauen und Frauenorganisationen mit christlicher Ausrichtung; als Dachverband erfüllt der Verein Aufgaben in Gesellschaft, Staat und Kirche und vertritt dabei insbesondere Fraueninteressen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ligue suisse de femmes catholiques SKF
- Unione svizzera delle donne cattoliche SKF
- Uniun svizra da las dunnas catolicas SKF
- Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005840807, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2021, Publ. 1005264286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen-Zarri, Miriam, von Curio, in Bürglen (UR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005264286, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Fabienne, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Arth, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotten, Danielle, von Eschenbach (LU), in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005083257, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr, Beatrice, von Varen, in Würenlos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen-Zarri, Miriam, von Curio, in Bürglen (UR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.