Renseignements sur Emil Lukas Martin Hobi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emil Lukas Martin Hobi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005931297, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung "Rudolphinum", in Zürich, CHE-110.564.776, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2017, S.0, Publ. 3610499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hobi, Emil, von Flums, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005089617, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Fatima, in Vilters-Wangs, CHE-467.282.911, c/o Antoine Brägger, Barnüelstrasse 2, 7323 Wangs, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.12.2020. 09.08.1968.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die finanzielle Unterstützung aller Nachkommen des J.G. Nuber-Weisseneder, geboren 24.05.1887, von Andwil SG, gestorben 05.01.1957, wohnhaft gewesen in Gams, welche katholische Theologie studieren sowie die Unterstützung von Missionaren oder Missionarinnen, welche aus dem Bezirk Sargans stammen, sowie von anderen kirchlichen Aktionen und Bestrebungen, welche hinsichtlich ihrer Träger oder ihres Wirkungsfeldes in besonderer Weise mit dem Bezirk Sargans verbunden sind und gemeinnützige oder soziale Zwecke verfolgen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Nuber, Elmar Josef, von Andwil (SG), in Buchs SG, Präsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf-Nuber, Claudia Gertrud, von Rebstein, in Rebstein, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Emil Lukas Martin, von Flums, in Neu St. Johann (Nesslau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nuber, Rainer Josef, von Andwil (SG), in Widnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reding, Martin Kaspar, von Arth, in Goldau (Arth), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005087196, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stipendienstiftung Erich Nuber, in Gams, CHE-386.507.872, c/o Alfred Christian Schöb, Feld 30, 9473 Gams, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.12.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Sicherung und Förderung des römisch-katholischen Kultus, in- dem sie Ortsbürgern der Gemeinde Gams, die dem römisch-katholischen Theologiestudium obliegen und das Priesteramt anstreben, zu diesem Zwecke Zuwendungen in Form von nicht rückzahlbaren Stipendien oder zinslosen Darlehen erteilt. Ausnahmsweise können auch Söhne von Familien mit dauerndem Wohnsitz in Gams, die dem römisch-katholischen Theologiestudium obliegen und das Priesteramt anstreben, berücksichtigt werden, insbesondere wenn keine Anwärter aus der Ortsbürgerschaft vorhanden sind. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Nuber, Elmar Josef, von Andwil (SG), in Buchs SG, Präsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf-Nuber, Claudia Gertrud, von Rebstein, in Rebstein, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Emil Lukas Martin, von Flums, in Neu St. Johann (Nesslau), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lenherr, Karl Josef, von Gams, in Gams, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöb, Alfred Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.