Renseignements sur Anton Hitz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Hitz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005089776, Registre du commerce Argovie, (400)
FC Buchs-Treff, in Buchs (AG), CHE-105.086.570, Verein (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S.2, Publ. 6016792).
Domizil neu:
c/o Andrea Gädeke, Rösslimattweg 171, 5033 Buchs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Anton, von Untersiggenthal, in Hunzenschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwicker, Richard, von Waldkirch, in Buchs AG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Max, von Remigen, in Schafisheim, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Peter, von Seon, in Buchs AG, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Manuela, von Effingen, in Suhr, Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gädeke, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Buchs (AG), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thut, Alexander, von Oberentfelden, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6016792, Registre du commerce Argovie, (400)
FC Buchs-Treff, in Buchs AG, CH-400.6.020.379-8, Verein (SHAB Nr. 11 vom 20.01.2003, S. 1, Publ. 819662).
Domizil neu:
c/o Richard Zwicker, Lochmattweg 7, 5033 Buchs AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rünzi, Oskar, von Fischbach-Göslikon, in Buchs AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Anton, von Untersiggenthal, in Hunzenschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwicker, Richard, von Waldkirch, in Buchs AG, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Max, von Remigen, in Schafisheim, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4692240, Registre du commerce Argovie, (400)
Personalfürsorgestiftung der Coop Aargau, in Schafisheim, CH-400.7.903.153-7, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2004, S. 2, Publ. 2304960).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Coop Aargau in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.06.2008 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hitz, Anton, von Untersiggenthal, in Hunzenschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wild, Brigitte, von Aarwangen, in Erlinsbach, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Drack, René Ulrich, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].