Renseignements sur Urban Hintermüller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urban Hintermüller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005882192, Registre du commerce Grisons
KubeX GmbH, in Chur, CHE-111.750.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790139).
Statutenänderung:
06.11.2023.
Firma neu:
Tapsy GmbH.
Sitz neu:
Trin.
Domizil neu:
Via Tignuppa 1, 7014 Trin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Handel und den Vertrieb von Dienstleistungen und Konsumgütern aller Art. Insbesondere Haushaltsartikel. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche für die Förderung des Gesellschaftszweckes als geeignet erscheinen, einschliesslich Erwerb von Beteiligungen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland;
Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermüller, Urban, von Ilanz/Glion, in Trin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 20.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005790139, Registre du commerce Grisons
KubeX GmbH, in Chur, CHE-111.750.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Martino, Eduardo, von Wangen SZ, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermüller, Urban, von Ilanz/Glion, in Trin, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Ilanz, in Trun, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005387816, Registre du commerce Soleure, (241)
poweersnet GmbH, in Schönenwerd, CHE-446.405.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermüller, Urban, von Ilanz/Glion, in Trin, Gesellschafter, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soland, Pascal, von Reinach (AG), in Zuoz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Chur, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
DSV AG für Dienst- und Serviceleistungen im Verkehr (CHE-104.924.866), in Zürich, Gesellschafterin, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 200.00.