Renseignements sur Urban Hinder
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Urban Hinder
Dernières notifications FOSC pour Urban Hinder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004607673, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Käserei Gaster-Linth AG, in Schänis, CHE-166.621.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, S.0, Publ. 3720389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinder, Urban, von Wil SG, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1614533, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Käserei Gaster-Linth AG, in Schänis, CHE-166.621.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1103015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Max, von Schmiedrued, in Bottighofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fischer, Josef, von Inwil, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinder, Urban, von Wil SG, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Arthur, von Sirnach, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6755128, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FAHIWI GmbH, in Wil SG, CH-320.4.048.519-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2004, S. 8, Publ. 2224866).
Statutenänderung:
23.04.2010.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Halten sowie Verwalten von Grundstücken jeglicher Art. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen, mit solchen fusionieren, Zweigniederlassungen gründen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und wieder veräussern. .
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 18.08.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 13.06.2000 das Grundstück Nr. 2183, Grundbuch Bronschofen, zum Preise von CHF 279'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Agnes, von Wil SG und Wilen TG, in Wil SG, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hinder, Andreas, von Wil SG, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder, Christian, von Wil SG, in Bischofszell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wald ZH und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder, Urban, von Wil SG, in Dornbirn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dorf und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder, Matthias, von Wil SG, in Mex VD, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder, Peter, von Wil SG und Wilen TG, in Braunau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wil SG und mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder Lang, Regina, von Wil SG, in Stetten SH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Hinder, Roman, von Wil SG, in Bronschhofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 466 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00].