Renseignements sur Hugo Heyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hugo Heyer
Numéro de publication: HR02-1005226972, Registre du commerce Berne, (36)
ACM AutoCentre Moutier SA, à Moutier, CHE-100.630.176, société anonyme (No. FOSC 10 du 16.01.2018, Publ. 3992153).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 3714845, Registre du commerce Berne, (36)
ACM AutoCentre Moutier SA, à Moutier, CHE-100.630.176, société anonyme (No. FOSC 192 du 04.10.2016, Publ. 3086835).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire P. Gobat S.A. (CHE-101.703.955), à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchwalder, Michel, de Courroux, à Courroux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire, avec signature individuelle];
PKF Fiduciaire, succursale de Moutier (CHE-131.585.324), à Moutier, organe de révision.
Numéro de publication: 5225064, Registre du commerce Berne, (36)
met X mat Sàrl, à Moutier, CH-073.4.014.364-5, société à responsabilité limitée (No. FOSC 248 du 21.12.2005, p. 4, Publ. 3159636).
Modification des statuts:
02.06.2009.
Nouvelle adresse:
rue Industrielle 46, 2740 Moutier.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un atelier de serrurerie, réalisation de mobilier métallique, design. Elle peut acquérir, créer, participer à des entreprises identiques ou analogues, faire toutes les opérations et conclure des contrats qui sont de nature à développer le but de la société ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 02.06.2009, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Heyer, Hugo, de Biel-Benken, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Liechti, Jean-Charles, de Landiswil, à Perrefitte, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec une part sociale de CHF 19'000.00].