Renseignements sur Karl Heuberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Heuberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005776870, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005480116).
Statutenänderung:
03.03.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Renate, von Oberegg, in Stachen (Arbon), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Michael, von Uerkheim, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005531669, Registre du commerce Zurich, (20)
Peace Watch Switzerland, in Zürich, CHE-311.321.970, Verein (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Wuppenau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leissing, Anna Elisa, von Zürich, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garcia Bouzada, Aurora, spanische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Corina, von Hittnau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Tamara, von Romoos, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Sara, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005480116, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verein Obstsortensammlung Roggwil, in Roggwil (TG), CHE-352.963.692, Verein (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005158036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Ursula, von Sirnach, in Arbon, Präsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Walter, von Roggwil (TG), in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Einzelunterschrift];
Heuberger, Karl, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gämperli, Alois, von Jonschwil, in Berg SG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.