Renseignements sur Marc Hess
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Hess
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc Hess
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004881000, Registre du commerce Berne, (36)
Anzeiger Oberaargau AG, in Langenthal, CHE-105.326.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
accontax Markus Gfeller Treuhand AG (CHE-101.350.360), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Marc, von Niederönz, in Niederönz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004821314, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Schürchhaus, in Niederönz, CHE-109.911.322, Genossenschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3342889).
Firma neu:
Genossenschaft Schürchhaus in Liquidation. Gemäss Erklärung vom 20.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey Treuhand GmbH (CHE-104.990.478), in Herzogenbuchsee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Daniel, von Sumiswald, in Niederönz, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Marc, von Niederönz, in Niederönz, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004714497, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Gemeindebibliothek Herzogenbuchsee und Umgebung, in Herzogenbuchsee, CHE-104.019.364, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, S.0, Publ. 1923375).
Domizil neu:
Bernstrasse 17, 3360 Herzogenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Hans Kaspar, von Haslen, in Herzogenbuchsee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willen-Gerber, Veronika, von Adelboden, in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron-Aebi, Marianne, von Affoltern im Emmental und Ependes FR, in Herzogenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Peter, von Wolfenschiessen, in Herzogenbuchsee, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard Schneider, Simone, von Eriswil, in Herzogenbuchsee, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Hans Rudolf, von Buchholterberg, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hess, Marc, von Niederönz, in Niederönz, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Stay Kalau, Mary Margaret, von Wangen-Brüttisellen, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pulfer, Karin , von Riggisberg, in Thörigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.