Renseignements sur Christa Hess-Grögli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christa Hess-Grögli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4386527, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bildungsstätte Sommeri, in Sommeri, CHE-105.942.683, Verein (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jean-Louis, von Walenstadt, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffoni, Victor, von Amriswil, in Amriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess-Grögli, Christa, von Amriswil, in Amriswil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schildknecht, Beat, von Gossau (SG), in Sommeri, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Laib, Urs, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Bernard François, von Lauterbrunnen, in Sommeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1931343, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Theatereggli GmbH, in Amriswil, CHE-115.122.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 15, Publ. 5288716).
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 22c, 8580 Amriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli-Adam, Brigitte, von Nottwil, in Amriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Rohner-Hengartner, Gabrielle, von Rebstein, in Amriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess-Grögli, Christa, von Amriswil, in Amriswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numéro de publication: 6262050, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bildungsstätte Sommeri, in Sommeri, CH-440.6.004.131-8, Verein (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 19, Publ. 5719436).
Statutenänderung:
30.05.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gertsch, Bernard, von Lauterbrunnen, in Sommeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess-Grögli, Christa, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner-Hodel, Priska, von Appenzell, in Sommeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Oberaach (Amriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlich, Joachim, von Kreuzlingen, in Sommeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienhard & Partner AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung (CH-020.3.006.980-2), in Zürich, Revisionsstelle.