Renseignements sur Charles Herzog van der Mond
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Herzog van der Mond
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005129264, Registre du commerce Zurich, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Herz-Jesu Zürich-Oerlikon, in Zürich, CHE-483.981.864, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog van der Mond, Charles, von Homburg, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gächter, Ursula , von Oberriet (SG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Johann Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Eglin, Martin, von Känerkinden, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005047282, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Herz Jesu Kirche, in Zürich, CHE-460.170.352, Gertrudstrasse 59, 8003 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
15.01.1947. 27.11.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: Den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Herz Jesu Zürich Wiedikon den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen. Die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern. Nach Massgaben ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1243§ 12 CIC (Codes Luris Canonici) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen und auch die Freien Kath. Schulen, Zürich, zu unterstützen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- und Selbsthilfezwecke. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof der Diözese Chur.
Eingetragene Personen:
Czastkiewicz, Artur, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhmer Mißfelder, Katharina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog van der Mond, Charles, von Homburg, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hossmann, Jean-Jacques, von Calanca, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Christoph, von Ebikon, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Navarro Gallo, Alejandra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1004511297, Registre du commerce Zurich, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Herz-Jesu Zürich-Oerlikon, in Zürich, CHE-483.981.864, Schwamendingenstrasse 55, 8050 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
10.07.1952. 25.10.2018.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Herz-Jesu Zürich-Oerlikon den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex luris Canonici)) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. D. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henz, Klaus Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Herzog van der Mond, Charles, von Homburg, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Klarer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gächter, Ursula , von Oberriet (SG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Holzen, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.