Renseignements sur Christopher Maximilian Constantin Richard Hertz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christopher Maximilian Constantin Richard Hertz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005543151, Registre du commerce Zurich, (20)
Piomic Medical AG, in Zürich, CHE-195.473.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199814).
Statutenänderung:
11.08.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 221'984.70 [bisher: CHF 183'408.30].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 221'984.70 [bisher: CHF 183'408.30].
Aktien neu:
1'675'036 Namenaktien zu CHF 0.10 und 544'811 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'834'083 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.08.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fröhlich, Dr. sc. techn. Jürg Hans, von Bülach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hughes, Bertrand, von Kilchberg (ZH), in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Peter, von Schwarzenburg, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Candrian, Karina, von Sagogn, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cooper, Craig Russell, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertz, Christopher Maximilian Constantin Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005497004, Registre du commerce Schwyz, (130)
JANTUN MAS AG, in Wollerau, CHE-248.068.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertz, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertz, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005362654, Registre du commerce Schwyz, (130)
JANTUN MAS AG, in Wollerau, CHE-248.068.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534019).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertz, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hertz, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.