Renseignements sur Michael Hertig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Hertig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4910866, Registre du commerce Zurich, (20)
HUGOFILM SERVICE GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.701-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 21, Publ. 3648710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Michael, von Rüderswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Zumbrunn, Philippe, von Ringgenberg BE, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davi, Christian, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Neracher, Christof, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numéro de publication: 3648710, Registre du commerce Zurich, (20)
HUGOFILM SERVICE GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.701-8, Erbringung von technischen und organisatorischen Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 19, Publ. 2275924).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davi, Christian, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Neracher, Christof, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Thümena, Thomas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hertig, Michael, von Rüderswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zumbrunn, Philippe, von Ringgenberg BE, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
Eyekon GmbH, in Z ü r i c h, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.1998, S. 4121).
Statutenänderung:
24.01.2000.
Zweck neu:
Konzeption, Gestaltung und Produktion im Bereich bildschirmorientierter Kommunikation;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Michael, von Rüderswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-;
Schultze, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Thomas, von Wettingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-];
Ingold, Jürg, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-;
Tommasi, Sergio, von Wangen- Brüttisellen, in Wetzikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-];
Varga, Mihaly, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-];
Wilhelm, Ursula, von Schiers, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-].