Renseignements sur Heinz Heinrich Hersberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Heinrich Hersberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005966721, Registre du commerce Berne, (36)
QUADREX AG, in Bern, CHE-102.650.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobi, Fritz, von Münchenbuchsee, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hersberger, Heinz Heinrich, von Tenniken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larson, Cecilia Anna, von Horgen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pleiner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lari (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2225601, Registre du commerce Berne, (36)
QUADREX AG, in Bern, CHE-102.650.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2012, Publ. 6508296).
Statutenänderung:
16.06.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Vermietung oder die Verpachtung der Villa Pichi-Sermolli in 51010 Buggiano Castello (Italien) sowie die Führung, den Betrieb und die Förderung von kulturellen und gemeinnützigen Institutionen im In- und Ausland. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WR Wirtschafts-Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersberger, Heinz Heinrich, von Tenniken, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6508296, Registre du commerce Berne, (36)
QUADREX AG, in Bern, CH-035.3.003.173-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 4, Publ. 5885152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersberger, Heinz, von Tenniken, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobi, Fritz, von Münchenbuchsee, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pleiner, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lari (IT), Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Heinz Hersberger].