Renseignements sur Ronald Johannes Petrus Herculeijns
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ronald Johannes Petrus Herculeijns
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006093665, Registre du commerce Uri, (120)
Swiss Lachs Gottardo AG, bisher in Teufen (AR), CHE-280.474.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2024, Publ. 1006084440).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Sitz neu:
Erstfeld.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 192, 6472 Erstfeld. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfli, Christoph, genannt Christof, von Homburg, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Marcel, von Lumino, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Adrian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle;
Herculeijns, Ronald Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrioli, Oscar, von Bellinzona, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006023607, Registre du commerce Grisons
Swiss Lachs AG, in Lostallo, CHE-395.347.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Ronald Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrioli, Oscar, von Bellinzona, in Bichelsee-Balterswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005718139, Registre du commerce Grisons
Swiss Alpine Fish AG, in Lostallo, CHE-442.088.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005616344).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Ronald Johannes Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pedrioli, Oscar, von Bellinzona, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].