Renseignements sur Juliane Henneberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Juliane Henneberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847825, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
SeGeWo Wohnbaugenossenschaft St. Gallen, in St. Gallen, CHE-227.984.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108956).
Statutenänderung:
27.10.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Gabriela Elisabeth, genannt Gaby, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henneberger, Juliane, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Karl, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Iten, Robert, von Unterägeri, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mall, Winfried, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Verena, von Gais, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Herisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005108956, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft SeGeWo, in St. Gallen, CHE-227.984.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, S.0, Publ. 1004502608).
Statutenänderung:
22.08.2019. 16.01.2020. 10.12.2020.
Firma neu:
SeGeWo Wohnbaugenossenschaft St. Gallen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, ihren Mitgliedern in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, insbesondere Menschen in der zweiten Lebenshälfte Räume anzubieten und das Zusammenleben im Sinn gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität zu fördern. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden auch Räume für geschäftliche Dienstleistungen anbieten. Die Genossenschaft sucht diesen Zweck zu erreichen durch Erwerb von Bauland und Baurechten;
Bau und Erwerb von Liegenschaften, die den zeitgemässen genossenschaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen;
Bereitstellung von Wohnungen in solider und einfacher Bauweise;
sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten;
Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können;
Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungsgesetz (WBG) bzw. nach entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen;
Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen. Sie kann Mitglied von «Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger» sein.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft an ihre Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Markus, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bochsler, Heinz, von Remetschwil, in Bischofszell, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rehsteiner, Susanne Regula, genannt Susi, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Gabriela Elisabeth, genannt Gaby, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle, Karl, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henneberger, Juliane, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Verena, von Gais, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.