Renseignements sur Roger Henchoz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Henchoz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005493420, Registre du commerce Berne, (36)
Ballenberg-Dampfbahn Rollmaterial AG, in Meiringen, CHE-100.468.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, S.0, Publ. 1554839).
Statutenänderung:
28.05.2022.
Firma neu:
Brünig Dampfbahn AG.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
Untere Bönigstrasse 29, 3800 Interlaken.
Weitere Adressen:
Untere Bönigstrasse 5, 3800 Interlaken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post oder elektronischer Übemittlung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöni, André Beat, von Innertkirchen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans Peter Dr., von Vechigen, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henchoz, Roger, von Château-d'Oex, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoller, Hans Rudolf, von Kandergrund, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zenger, Christian, von Habkern, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004836918, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN BALLENBERG DAMPFBAHN VBD, in Brienz (BE), CHE-114.497.417, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlosser, Daniel, von Seeberg, in Meiringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, Heinz, von Schwanden bei Brienz, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henchoz, Roger, von Château-d'Oex, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Hans Peter Dr., von Vechigen, in Meiringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zenger, Peter, von Hasliberg, in Grindelwald, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und 2. Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrli, Adrian, von Schwanden bei Brienz, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Laan, Robertus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1587957, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN BALLENBERG DAMPFBAHN VBD, in Brienz BE, CHE-114.497.417, Verein (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1025125).
Postadresse neu:
[Die Postadresse wird gelöscht und als weitere Adresse eingetragen]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 678, 3855 Brienz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gredig, Josua, von Safiental, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Rafael, von Frutigen, in Stansstad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Liselotte, von Habkern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henchoz, Roger, von Château-d'Oex, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Hans Peter Dr., von Vechigen, in Meiringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Martin, von Schüpfheim, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.